CDU |
Annegret Bruchhausen-Scholich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.02.2023 | 31.12.2023 | von 13.02.2023 bis 31.12.2023 | stv. Vorsitzende | stv. Vorsitzende |
Michaela Di Padova | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 13.02.2023 | von 02.11.2020 bis 13.02.2023 | Stv. Vorsitzende | Stv. Vorsitzende |
Martin Ehrhardt | | Mitglied | Mitglied | 30.08.2021 | 31.12.2023 | von 30.08.2021 bis 31.12.2023 | |
Stefan Hebbel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | 03.05.2023 | von 02.11.2020 bis 03.05.2023 | |
Bernhard Marewski | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.12.2023 | von 26.10.2009 bis 31.12.2023 | |
Lucas Melzig | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.12.2013 | 16.06.2014 | von 09.12.2013 bis 16.06.2014 | |
Albrecht Omankowsky | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.12.2023 | von 26.10.2009 bis 31.12.2023 | |
Gisela Schumann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Gisela Schumann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.05.2023 | 31.12.2023 | von 03.05.2023 bis 31.12.2023 | |
Matthias H. E. Seyfarth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.03.2013 | 09.12.2013 | von 18.03.2013 bis 09.12.2013 | |
Gabriele Willenberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.12.2010 | 16.06.2014 | von 06.12.2010 bis 16.06.2014 | |
SPD |
Heike Bunde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Marlene Echterhoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Holger Fraustadt | | Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | |
Ingrid Geisel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Sunnhild Hungerberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.12.2023 | von 26.10.2009 bis 31.12.2023 | |
Dr. Hans Klose | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Dr. Hans Klose | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Eva Ariane Koepke | | Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 25.09.2023 | von 02.11.2020 bis 25.09.2023 | |
Milanie Kreutz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.09.2023 | 31.12.2023 | von 25.09.2023 bis 31.12.2023 | |
Ernst Küchler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Iris Springer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 23.03.2015 | von 02.07.2014 bis 23.03.2015 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Roswitha Arnold | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 26.10.2009 | 31.12.2023 | von 26.10.2009 bis 31.12.2023 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Andreas Bokeloh | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90\DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | |
Georg Thomanek | | Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | |
BÜRGERLISTE |
Wiete Godthardt | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 02.07.2012 | 16.06.2014 | von 02.07.2012 bis 16.06.2014 | |
Wiete Godthardt | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 03.05.2023 | 31.12.2023 | von 03.05.2023 bis 31.12.2023 | |
Manfred Schröder | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 03.04.2017 | von 02.07.2014 bis 03.04.2017 | |
Alice Werner | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 25.06.2020 | 03.05.2023 | von 25.06.2020 bis 03.05.2023 | |
OP |
Michael Fritscher | OP | OP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.12.2023 | von 26.10.2009 bis 31.12.2023 | |
Die Unabhängigen |
Gudrun Pillath | Die Unabhängigen | Die Unabhängigen Mitglied | Mitglied | 27.08.2012 | 16.06.2014 | von 27.08.2012 bis 16.06.2014 | |
PRO NRW |
Jürgen Clouth | Aufbruch Leverkusen | Aufbruch Leverkusen Mitglied | Mitglied | 01.12.2014 | 22.06.2015 | von 01.12.2014 bis 22.06.2015 | |
AfD |
Yannick Noe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | |
Freie Wähler |
Brigitte von Bonin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 27.08.2012 | von 26.10.2009 bis 27.08.2012 | |
PRO NRW |
Ilona-Maria Peuker | Aufbruch Leverkusen | Aufbruch Leverkusen Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
FDP |
Agnes Pötz | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 14.05.2012 | von 26.10.2009 bis 14.05.2012 | |
Leonie Jessen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | 31.12.2023 | von 13.12.2021 bis 31.12.2023 | |
Agnes Pötz | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 13.12.2021 | von 02.11.2020 bis 13.12.2021 | |
Einzelvertreter/in |
Gisela Kronenberg | | Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | |
Nicole Kumfert | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Manuel Lindlar | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.08.2016 | von 02.07.2014 bis 31.08.2016 | |
Keneth Dietrich | | Mitglied | Mitglied | 26.09.2016 | 31.10.2020 | von 26.09.2016 bis 31.10.2020 | |
Sachkundige Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO NRW |
Naima Azemmat | | Mitglied | Mitglied | 14.12.2020 | 31.12.2023 | von 14.12.2020 bis 31.12.2023 | |
Bella Buchner | | Mitglied | Mitglied | 14.12.2015 | 31.10.2020 | von 14.12.2015 bis 31.10.2020 | |
Sam Kofi Nyantakyi | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2014 | 14.12.2015 | von 29.09.2014 bis 14.12.2015 | |
|
Carmen Rech | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 01.12.2014 | von 02.07.2014 bis 01.12.2014 | |