Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | ||||||||
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 27.06.2016 | von 02.07.2014 bis 27.06.2016 | ||
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2016 | 01.11.2020 | von 01.07.2016 bis 01.11.2020 | ||
Vertreter aus dem Bereich der freien Träger der Jugendhilfe und dem Bereich der Wohlfahrtsverbände | ||||||||
Kinder- und Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.04.2019 | von 08.04.2019 | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | |
Mitglieder: | ||||||||
z.d.A.: Rat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |