OP |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II | OP | OP Mitglied | Mitglied | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | |
Rat der Stadt Leverkusen | OP | OP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.06.2014 | | von 04.06.2014 | |
Hauptausschuss | OP | OP Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II | OP | OP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren | OP | OP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Wahlausschuss | OP | OP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | OP | OP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Betriebsausschuss Sportpark Leverkusen | OP | OP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.08.2022 | 13.02.2023 | von 29.08.2022 bis 13.02.2023 | |
Kulturausschuss | OP | OP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | |
Beratende Mitglieder gem. § 58 Abs. 1 S. 7 GO NRW |
Rechnungsprüfungsausschuss | OP | OP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | OP | OP |
Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | OP | OP Mitglied | Mitglied | | | | |