Beratende Mitglieder gem. § 4 Abs. 3 der Satzung für den Fachbereich Kinder und Jugend |
Kinder- und Jugendhilfeausschuss | | Mitglied | Mitglied | 29.09.2014 | 14.12.2015 | von 29.09.2014 bis 14.12.2015 | Integrationsrat | Integrationsrat |
Sachkundige Einwohner gem. § 58 Abs. 4 GO NRW |
Betriebsausschuss KulturStadtLev | | Mitglied | Mitglied | 14.12.2015 | 31.10.2020 | von 14.12.2015 bis 31.10.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | | Mitglied | Mitglied | 14.12.2020 | | von 14.12.2020 | |
Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Integrationsrat | | Vorsitz | Vorsitz | 25.05.2014 | 31.10.2020 | von 25.05.2014 bis 31.10.2020 | Nasch Dwor-Unser Hof&Davidstern, Vorsitzende | Nasch Dwor-Unser Hof&Davidstern, Vorsitzende |
Integrationsrat | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Nasch Dwor&Davidstern | Nasch Dwor&Davidstern |