Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.10.2020 | von 26.10.2009 bis 31.10.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Wahlprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |