Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | ||||||||
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.06.2014 | 30.04.2015 | von 04.06.2014 bis 30.04.2015 | ||
Mitglieder des Rates und in der Jugendhilfe erfahrene und tätige Männer und Frauen | ||||||||
Kinder- und Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.03.2015 | 31.10.2020 | von 23.03.2015 bis 31.10.2020 | SPD - Stv. Vorsitzender | SPD - Stv. Vorsitzender |
SPD | ||||||||
Rat der Stadt Leverkusen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.03.2015 | 24.06.2020 | von 01.03.2015 bis 24.06.2020 |