SPD |
Rat der Stadt Leverkusen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 01.11.2020 | von 21.10.2009 bis 01.11.2020 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Wahlausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.10.2020 | von 26.10.2009 bis 31.10.2020 | SPD | SPD |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.10.2020 | von 26.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.06.2014 | 31.07.2014 | von 04.06.2014 bis 31.07.2014 | |
Hauptausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Stimmberechtigte Mitglieder der Fraktionen und Gruppen des Rates: |
Integrationsrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.05.2014 | 31.10.2020 | von 25.05.2014 bis 31.10.2020 | SPD | SPD |