BÜRGERLISTE |
Bürger- und Umweltausschuss | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 02.07.2012 | 16.06.2014 | von 02.07.2012 bis 16.06.2014 |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 01.10.2015 | 01.11.2020 | von 01.10.2015 bis 01.11.2020 |
Ausschuss für Bürgereingaben und Umwelt | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 |
Rat der Stadt Leverkusen | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.03.2023 | | von 01.03.2023 |
Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | | | |