FDP |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 11.05.2015 | | von 11.05.2015 |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | 16.06.2014 | von 21.10.2009 bis 16.06.2014 |
Bürger- und Umweltausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Hauptausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Rat der Stadt Leverkusen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 01.11.2020 | von 21.10.2009 bis 01.11.2020 |
Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |