CDU |
Betriebsausschuss Sportpark Leverkusen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | | von 26.10.2009 | |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2014 | 01.11.2020 | von 01.10.2014 bis 01.11.2020 | |
Bildungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
Haupt- und Personalausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Hauptausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.10.2020 | von 26.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Rat der Stadt Leverkusen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | | von 26.10.2009 | |
Wahlausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.10.2019 | | von 10.10.2019 | |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 26.10.2009 | | von 26.10.2009 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Stimmberechtigte Mitglieder der Fraktionen und Gruppen des Rates: |
Integrationsrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | CDU | CDU |