DIE LINKE.LEV |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II | DIE LINKE.LEV | DIE LINKE.LEV Mitglied | Mitglied | 06.06.2014 | 01.11.2020 | von 06.06.2014 bis 01.11.2020 |
Rat der Stadt Leverkusen | DIE LINKE.LEV | DIE LINKE.LEV Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.08.2017 | 01.11.2020 | von 03.08.2017 bis 01.11.2020 |
DIE LINKE |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen | DIE LINKE.LEV | DIE LINKE.LEV Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 01.12.2014 | von 02.07.2014 bis 01.12.2014 |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | DIE LINKE.LEV | DIE LINKE.LEV Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | DIE LINKE.LEV | DIE LINKE.LEV Mitglied | Mitglied | | | |