Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÜRGERLISTE | ||||||||
Betriebsausschuss Sportpark Leverkusen | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.05.2021 | von 26.10.2009 bis 31.05.2021 | ||
Stimmberechtigte Mitglieder der Fraktionen und Gruppen des Rates: | ||||||||
Integrationsrat | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.05.2021 | von 02.11.2020 bis 31.05.2021 | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE |
BÜRGERLISTE | ||||||||
Rat der Stadt Leverkusen | BÜRGERLISTE | BÜRGERLISTE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 |