CDU |
Ausschuss für Bürgereingaben und Umwelt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | Stv. Vorsitzender | Stv. Vorsitzender |
Betriebsausschuss Sportpark Leverkusen | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2019 | 01.11.2020 | von 04.11.2019 bis 01.11.2020 | |
Bürger- und Umweltausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Haupt- und Personalausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | |
Personal- und Organisationsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Rat der Stadt Leverkusen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.06.2014 | | von 04.06.2014 | |
Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |