Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | ||||||||
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen | Mitglied | Mitglied | 29.02.2016 | 31.10.2020 | von 29.02.2016 bis 31.10.2020 | |||
Bau- und Planungsausschuss | Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |||
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II | Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | 01.11.2020 | von 21.10.2009 bis 01.11.2020 | Stv. Bezirksvorsteher, Fraktionsvorsitzender | Stv. Bezirksvorsteher, Fraktionsvorsitzender |