Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Wahlprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Stv. Vorsitzender | Stv. Vorsitzender |
Rechnungsprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Rat der Stadt Leverkusen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | | von 26.10.2009 | |
Vertreter: |
Naturschutzbeirat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | 08.04.2024 | | von 08.04.2024 | LandesSportBund NRW | LandesSportBund NRW |
Stimmberechtigte Mitglieder der Fraktionen und Gruppen des Rates: |
Integrationsrat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Integrationsrat | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.08.2022 | | von 29.08.2022 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Bildungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | 2. stv. Bezirksbürgermeister | 2. stv. Bezirksbürgermeister |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 14.10.2013 | 16.06.2014 | von 14.10.2013 bis 16.06.2014 | |