Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder: | ||||||||
z.d.A.: Rat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.05.2024 | von 06.05.2024 | |||
SPD | ||||||||
Bildungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | ||
Bildungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.05.2024 | von 06.05.2024 | |||
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.05.2015 | 01.11.2020 | von 02.05.2015 bis 01.11.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |