Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder: | ||||||||
z.d.A.: Rat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||||
SPD | ||||||||
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
Ausschuss für Bürgereingaben und Umwelt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 02.02.2023 | von 02.11.2020 bis 02.02.2023 | ||
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 14.10.2013 | von 26.10.2009 bis 14.10.2013 |