Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | ||||||
Rat der Stadt Leverkusen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.01.2013 | 16.06.2014 | von 18.01.2013 bis 16.06.2014 |
Bildungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.03.2013 | 16.06.2014 | von 18.03.2013 bis 16.06.2014 |
Betriebsausschuss KulturStadtLev | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.03.2013 | 09.12.2013 | von 18.03.2013 bis 09.12.2013 |