FDP |
Rat der Stadt Leverkusen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | |
Betriebsausschuss KulturStadtLev | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 14.05.2012 | von 26.10.2009 bis 14.05.2012 | |
Personal- und Organisationsausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Betriebsausschuss KulturStadtLev | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 13.12.2021 | von 02.11.2020 bis 13.12.2021 | |
Mitglieder des Rates und in der Jugendhilfe erfahrene und tätige Männer und Frauen |
Kinder- und Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.10.2020 | von 26.10.2009 bis 31.10.2020 | FDP | FDP |