BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Bildungsausschuss | | Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 17.02.2014 | von 26.10.2009 bis 17.02.2014 | |
Einzelvertreter/in |
Rat der Stadt Leverkusen | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.06.2014 | 01.11.2020 | von 06.06.2014 bis 01.11.2020 | |
Betriebsausschuss KulturStadtLev | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss Sportpark Leverkusen | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Bildungsausschuss | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Finanz- und Rechtsausschuss | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Hauptausschuss | | Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Mitglieder des Rates und in der Jugendhilfe erfahrene und tätige Männer und Frauen |
Kinder- und Jugendhilfeausschuss | | Vertreter | Vertreter | 26.10.2009 | 17.02.2014 | von 26.10.2009 bis 17.02.2014 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |