SPD |
Betriebsausschuss KulturStadtLev | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Bildungsausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 26.10.2009 | 31.10.2020 | von 26.10.2009 bis 31.10.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Finanzausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Rat der Stadt Leverkusen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.10.2009 | | von 26.10.2009 | |
Finanz- und Rechtsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss KulturStadtLev | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | 31.12.2023 | von 02.11.2020 bis 31.12.2023 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Bildungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2020 | | von 02.11.2020 | Stv. Vorsitzender | Stv. Vorsitzender |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |